TALLERES ERROTA SL - EXTINGUIDA
Municipio Oiartzun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social TALLERES ERROTA SL
CIF B20073474
Actividad Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TALLERES ERROTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES ERROTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Mugica Jose Miguel | Administrador Unico | 15/09/2015 | 04/12/2015 |
Valencia Betegon Dionisio | Administrador Unico | 20/11/2012 | 15/09/2015 |
Suberbiola Garbizu Irune | Administrador Unico | 02/05/2011 | 20/11/2012 |
Suberbiola Gavilan Alfonso | Administrador Unico | 02/05/2011 |
ACTOS BORME DE TALLERES ERROTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792 , F 29, S 8, H SS 16780, I/A 16 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TALLERES ERROTA SL
Nif:B20073474
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:17/09/2015
Número Procedimiento Concursal:697/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1792
Libro:
0
Folio:
29
Hoja:
8-16780
Inscripción:
16
Fecha Inscripción04/12/2015
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792 , F 29, S 8, H SS 16780, I/A 16 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TALLERES ERROTA SL
Nif:B20073474
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL MISMO, EXTINCION DE SOCIEDAD.Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fecha de Resolución:17/09/2015
Número Procedimiento Concursal:697/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1792
Libro:
0
Folio:
29
Hoja:
8-16780
Inscripción:
16
Fecha Inscripción04/12/2015
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792 , F 29, S 8, H SS 16780, I/A 16 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792 , F 29, S 8, H SS 16780, I/A 16 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792 , F 29, S 8, H SS 16780, I/A 15 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792 , F 29, S 8, H SS 16780, I/A 15 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792 , F 29, S 8, H SS 16780, I/A 14 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792 , F 29, S 8, H SS 16780, I/A 14 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-89-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-89-20