TALLERES ELECTRICOS LAHIGUERA SL - EXTINGUIDA
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Razón Social TALLERES ELECTRICOS LAHIGUERA SL
CIF B78310562
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TALLERES ELECTRICOS LAHIGUERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES ELECTRICOS LAHIGUERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Gutierrez David | Administrador Mancomunado | 31/08/2011 | 11/10/2012 |
Alonso Julia Sergio | Liquidador Mancomunado | 11/10/2012 | 11/10/2012 |
Lahiguera Buleo Francisco | Liquidador Mancomunado | 11/10/2012 | 11/10/2012 |
Lahiguera Escribano Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 31/08/2011 | 11/10/2012 |
Alonso Julia Jose Ramon | Secretario | 31/08/2011 | |
Alonso Julia Jose Ramon | Consejero | 31/08/2011 | |
Alonso Julia Sergio | Consejero Delegado Mancomunado | 31/08/2011 | |
Alonso Julia Sergio | Consejero | 31/08/2011 | |
Lahiguera Buleo Francisco | Presidente | 31/08/2011 | |
Lahiguera Buleo Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 31/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TALLERES ELECTRICOS LAHIGUERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5509 , F 126, S 8, H M 90177, I/A 5 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5509 , F 126, S 8, H M 90177, I/A 5 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5509 , F 126, S 8, H M 90177, I/A 5 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5509 , F 126, S 8, H M 90177, I/A 5 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica la redacción del artículo 18 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5509 , F 125, S 8, H M 90177, I/A 4 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5509 , F 125, S 8, H M 90177, I/A 4 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5509 , F 125, S 8, H M 90177, I/A 4 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-235-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-247-28