TDG CLAMPING SOLUTIONS SL
Dirección social Calle Goikoibarra, 3
Código Postal 48300
Municipio Gernika-Lumo
Provincia Bizkaia
Razón Social TDG CLAMPING SOLUTIONS SL
CIF B48010920
Capital Social 976156.0 Euros
Actividad Fabricación de otras máquinas herramienta
Fecha de Constitución 12/05/1916
Teléfono 94 625 05 00
Nombres Anteriores
- TALLERES DE GUERNICA SL
Órgano Administración Consejo de administración
ORGANIGRAMA DE TDG CLAMPING SOLUTIONS SL
VINCULACIONES DE TDG CLAMPING SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TDG CLAMPING SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Etxeandia Mendieta Libe | Apoderado | 01/07/2021 | |
Clavier Madariaga Michel | Apoderado | 22/01/2020 | |
Perez-sasia Basterra Antonio | Secretario No Consejero | 09/01/2019 | |
Guzman Gandarias Enrique | Consejero Delegado | 26/06/2018 | |
Hernandez Zayas Juan | Consejero | 26/06/2018 | |
Hernandez Zayas Juan | Apoderado | 26/06/2018 | |
Obieta Orue Jose Maria | Consejero | 18/01/2018 | |
PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Auditor | 16/03/2011 |
ACTOS BORME DE TDG CLAMPING SOLUTIONS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TDG CLAMPING SOLUTIONS SL
Nif:B48010920
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:03/04/2017
Número Procedimiento Concursal:298/11
Datos Registrales:
Tomo:
6023
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-36836
Inscripción:
89
Fecha Inscripción08/01/2024
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6023 , F 101, S 8, H BI 36836, I/A 89 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TDG CLAMPING SOLUTIONS SL
Nif:B48010920
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:03/04/2017
Número Procedimiento Concursal:298/11
Datos Registrales:
Tomo:
6023
Libro:
0
Folio:
101
Hoja:
8-36836
Inscripción:
89
Fecha Inscripción08/01/2024
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6023 , F 101, S 8, H BI 36836, I/A 89 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6023 , F 101, S 8, H BI 36836, I/A 88 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964 , F 224, S 8, H BI 36836, I/A 87 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964 , F 224, S 8, H BI 36836, I/A 86 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964 , F 223, S 8, H BI 36836, I/A 85 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-48
- En la certificación de los acuerdos que se elevaron a público en la escritura que motivó la inscripción 81º, se cometió el error de transcripción de los dos apellidos del señor que iba a dimitir, siendo el correcto DON JAIME BERGE AMPUERO y no DON JAIME BERGARECHE GANDARIAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964 , F 221, S 8, H BI 36836, I/A 84 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964 , F 221, S 8, H BI 36836, I/A 84 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-48
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964 , F 221, S 8, H BI 36836, I/A 83 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-48
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964 , F 221, S 8, H BI 36836, I/A 83 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-48