TALLERES CAYMA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Via Sergia, 2
Código Postal 08302
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Razón Social TALLERES CAYMA SA
CIF A58921032
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Página Web www.tcayma.es
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor Cabrera Martinez Jose
VINCULACIONES DE TALLERES CAYMA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES CAYMA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baigorri Puerto Marcos | Auditor Suplente | 19/01/2009 | 01/10/2013 |
Baigorri Puerto Marcos | Auditor Suplente | 15/01/2010 | 01/10/2013 |
Baigorri Puerto Marcos | Auditor Suplente | 18/01/2011 | 01/10/2013 |
Cabrera Martinez Jose | Auditor | 19/01/2009 | 01/10/2013 |
Cabrera Martinez Jose | Auditor | 15/01/2010 | 01/10/2013 |
Cabrera Martinez Jose | Auditor | 18/01/2011 | 01/10/2013 |
GRUP D'AUTOMOCIO I SERVEIS PRUNA SL | Administrador Solidario | 09/05/2013 | 01/10/2013 |
Pruna Dominguez Amadeu | REPR.143 RRM | 09/05/2013 | 01/10/2013 |
Pruna Dominguez Jose | Administrador Solidario | 09/05/2013 | 01/10/2013 |
Camero Sanchez Santiago | Administrador Unico | 29/08/2011 | 09/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TALLERES CAYMA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32198 , F 40, S 8, H B 24400, I/A 29 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32198 , F 40, S 8, H B 24400, I/A 28 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO:"GRUP D'AUTOMOCIO I SERVEIS PRUNA SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32198 , F 39, S 8, H B 24400, I/A 27 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32198 , F 39, S 8, H B 24400, I/A 27 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32198 , F 39, S 8, H B 24400, I/A 27 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32198 , F 39, S 8, H B 24400, I/A 26 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32198 , F 39, S 8, H B 24400, I/A 26 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
Auditor
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32198 , F 39, S 8, H B 24400, I/A 25 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08