TALLERES AUTO DIESEL A. MARTIN SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Municipio Onzonilla
Provincia León
Razón Social TALLERES AUTO DIESEL A. MARTIN SL
CIF B24019937
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TALLERES AUTO DIESEL A. MARTIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES AUTO DIESEL A. MARTIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Garcia Antonio | Consejero Delegado Solidario | 06/03/2015 | 05/04/2019 |
Martin Garcia Antonio | Secretario | 06/03/2015 | 05/04/2019 |
Martin Garcia Antonio | Consejero | 06/03/2015 | 05/04/2019 |
Martin Garcia Felix-pablo | Consejero Delegado Solidario | 06/03/2015 | 05/04/2019 |
Martin Garcia Felix-pablo | Consejero | 06/03/2015 | 05/04/2019 |
Martin Garcia Jose-alejandro | Consejero Delegado Solidario | 06/03/2015 | 05/04/2019 |
Martin Garcia Jose-alejandro | Presidente | 06/03/2015 | 05/04/2019 |
Martin Garcia Jose-alejandro | Consejero | 06/03/2015 | 05/04/2019 |
Martin Garcia Antonio | Administrador Solidario | 06/03/2015 | |
Martin Garcia Felix-pablo | Administrador Solidario | 06/03/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TALLERES AUTO DIESEL A. MARTIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LE 2305, I/A 10 A (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 207, S 8, H LE 2305, I/A 9 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-24
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 207, S 8, H LE 2305, I/A 9 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 207, S 8, H LE 2305, I/A 9 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-24
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 207, S 8, H LE 2305, I/A 9 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-24
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración. Establecimiento del carácter retribuido del cargo de Administrador y la consecuente modificación y nueva redacción del Artículo 13º de los estatutos sociales. Constatación del código C.N.A.E. de la actividad principal del objeto social, que es el: 4520
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 206, S 8, H LE 2305, I/A 8 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-24
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 206, S 8, H LE 2305, I/A 8 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 206, S 8, H LE 2305, I/A 8 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-24
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-111-24
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-112-24