TALLERES AMETS SAL - EXTINGUIDA
Municipio Oñati
Provincia Gipuzkoa
Razón Social TALLERES AMETS SAL
CIF A20086088
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TALLERES AMETS SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES AMETS SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Igartua Aguirrebengoa Felisa | Apoderado | 06/06/2017 | |
Igartua Aguirrebengoa Jose-maria | Consejero | 10/01/2013 | 06/06/2017 |
Igartua Aguirrebengoa Nicolas | Apoderado Solidario | 11/06/2013 | 06/06/2017 |
Igartua Aguirrebengoa Nicolas | Director Gerente | 06/06/2017 | |
Igartua Aguirrebengoa Nicolas | Apoderado | 06/06/2017 | |
Igartua Aguirrebengoa Nicolas | Presidente | 10/01/2013 | 06/06/2017 |
Igartua Aguirrebengoa Nicolas | Consejero | 10/01/2013 | 06/06/2017 |
Lazcano Bilbatua Juan-pedro | Consejero | 10/01/2013 | 06/06/2017 |
Tatiegi Iturbe Miguel | Apoderado | 06/06/2017 | |
Tatiegi Iturbe Miguel | Consejero | 10/01/2013 | 06/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TALLERES AMETS SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 184, S 8, H SS 8461, I/A 19 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 184, S 8, H SS 8461, I/A 19 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 184, S 8, H SS 8461, I/A 19 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Apoderado Solidario
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 184, S 8, H SS 8461, I/A 19 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 184, S 8, H SS 8461, I/A 19 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 183, S 8, H SS 8461, I/A 18 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 183, S 8, H SS 8461, I/A 17 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 183, S 8, H SS 8461, I/A 17 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-246-20