TALLER NICOLAS RODRIGUEZ SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social TALLER NICOLAS RODRIGUEZ SL
CIF B38848248
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rodriguez Hernandez Alejandro
VINCULACIONES DE TALLER NICOLAS RODRIGUEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLER NICOLAS RODRIGUEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Hernandez Alejandro | Liquidador | 06/02/2020 | 06/02/2020 |
Rodriguez Hernandez Alejandro | Socio Unico | 29/12/2017 | 06/02/2020 |
Rodriguez Hernandez Alejandro | Administrador Unico | 29/12/2017 | 06/02/2020 |
Rodriguez Diaz Nicolas | Administrador Mancomunado | 29/12/2017 | |
Rodriguez Hernandez Alejandro | Administrador Mancomunado | 29/12/2017 |
ACTOS BORME DE TALLER NICOLAS RODRIGUEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 199, S 8, H TF 38641, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 199, S 8, H TF 38641, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 199, S 8, H TF 38641, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 199, S 8, H TF 38641, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 198, S 8, H TF 38641, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-8-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 198, S 8, H TF 38641, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-8-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 198, S 8, H TF 38641, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-8-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 198, S 8, H TF 38641, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-8-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-38