TALLER MECANICO TREBOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra de Don Benito, Km. 1
Código Postal 10100
Municipio Miajadas
Provincia Cáceres
Razón Social TALLER MECANICO TREBOL SL
CIF B10151710
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TALLER MECANICO TREBOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLER MECANICO TREBOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Loro Lopez Eduardo | Administrador Solidario | 29/08/2013 | 02/03/2018 |
Loro Lopez Eduardo | Liquidador Solidario | 02/03/2018 | 02/03/2018 |
Sanchez Cortes Francisco | Administrador Solidario | 29/08/2013 | 02/03/2018 |
Sanchez Cortes Francisco | Liquidador Solidario | 02/03/2018 | 02/03/2018 |
Loro Lopez Antonio | Administrador Solidario | 29/08/2013 |
ACTOS BORME DE TALLER MECANICO TREBOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 740, F 113, S 8, H CC 1855, I/A 6 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 740, F 113, S 8, H CC 1855, I/A 6 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-10
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social.- La sociedad se denominará Taller Mecánico Trebol Sl en liquidacion.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 740, F 113, S 8, H CC 1855, I/A 6 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-10
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 740, F 113, S 8, H CC 1855, I/A 6 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-10
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 740, F 113, S 8, H CC 1855, I/A 6 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-10
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Administración.- La sociedad administrada, representada y gestionada por un administrador unico, dos administradores solidarios o dos administradores mancomunados, o bien por un consejo de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 109, F 169, S 8, H CC 1855, I/A 5 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-10
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 109, F 169, S 8, H CC 1855, I/A 5 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-10
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 109, F 169, S 8, H CC 1855, I/A 5 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-10
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-10
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-10