TALLER GLOBAL DE EDIFICACION SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social TALLER GLOBAL DE EDIFICACION SA
CIF A74110917
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/07/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TALLER GLOBAL DE EDIFICACION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLER GLOBAL DE EDIFICACION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mediavilla Bueno Tomas | Liquidador | 09/02/2015 | 09/02/2015 |
Mediavilla Bueno Tomas | Consejero | 03/12/2009 | 09/02/2015 |
Mediavilla Fernandez Tomas Andres | Consejero Delegado Solidario | 03/12/2009 | 09/02/2015 |
Mediavilla Fernandez Tomas Andres | Vicepresidente | 03/12/2009 | 09/02/2015 |
Mediavilla Fernandez Tomas Andres | Consejero | 03/12/2009 | 09/02/2015 |
Paramo Alvarez Guillermo Luis | Secretario | 03/12/2009 | 05/01/2015 |
Paramo Alvarez Guillermo Luis | Consejero | 03/12/2009 | 05/01/2015 |
Paramo Fabeiro Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 03/12/2009 | 05/01/2015 |
Paramo Fabeiro Jose Luis | Presidente | 03/12/2009 | 05/01/2015 |
Paramo Fabeiro Jose Luis | Consejero | 03/12/2009 | 05/01/2015 |
ACTOS BORME DE TALLER GLOBAL DE EDIFICACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 149, S 8, H AS 30886, I/A 5 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 149, S 8, H AS 30886, I/A 5 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 149, S 8, H AS 30886, I/A 5 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-33
Consejero Delegado Solidario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 149, S 8, H AS 30886, I/A 5 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-33
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 149, S 8, H AS 30886, I/A 4 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-33
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 149, S 8, H AS 30886, I/A 3 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-33
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 149, S 8, H AS 30886, I/A 3 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-33
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 149, S 8, H AS 30886, I/A 3 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-33