TALLER D'INTERIORS 03 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Nova, 14
Código Postal 08570
Municipio Torelló
Provincia Barcelona
Razón Social TALLER D'INTERIORS 03 SL
CIF B63208664
Actividad Actividades de diseño especializado
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TALLER D'INTERIORS 03 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLER D'INTERIORS 03 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Feixas Mercader Joaquim | Administrador Mancomunado | 07/01/2009 | 26/01/2018 |
Feixas Mercader Joaquim | Liquidador | 26/01/2018 | 26/01/2018 |
Feixas Mercader Joaquim | Administrador Mancomunado | 03/07/2013 | 26/01/2018 |
Sañe Pladevall Maria Carme | Liquidador | 26/01/2018 | 26/01/2018 |
Sañe Pladevall Maria Carme | Administrador Mancomunado | 03/07/2013 | 26/01/2018 |
Feixas Mercader Anna | Administrador Mancomunado | 07/01/2009 | 03/07/2013 |
ACTOS BORME DE TALLER D'INTERIORS 03 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 188, S 8, H B 275884, I/A 5 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 188, S 8, H B 275884, I/A 5 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 188, S 8, H B 275884, I/A 5 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 187, S 8, H B 275884, I/A 4 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 187, S 8, H B 275884, I/A 4 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35665 , F 187, S 8, H B 275884, I/A 3 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-08