TALLER CONTEMPORANEO SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL FUENTE DEL JARRO, CALLE ISLAS BAL
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social TALLER CONTEMPORANEO SL
CIF B98385149
Capital Social 95530.0 Euros
Actividad Fabricación de otros muebles
Fecha de Constitución 11/10/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente INVERSIONES PUNT Y TALLER SL
VINCULACIONES DE TALLER CONTEMPORANEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLER CONTEMPORANEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abad Recatala Eleuterio | Apoderado Mancomunado | 15/05/2014 | 01/09/2015 |
ANGULO INVERSIONES SL | Consejero | 15/05/2014 | 01/09/2015 |
GRUPO EMPRESARIAL ZRISER SA | Consejero | 15/05/2014 | 01/09/2015 |
INVERSIONES GRUPO ZRISER SL | Consejero | 15/05/2014 | 01/09/2015 |
INVERSIONES PUNT Y TALLER SL | Consejero | 15/05/2014 | 01/09/2015 |
INVERSIONES PUNT Y TALLER SL | Presidente | 30/05/2014 | 01/09/2015 |
JAPAESCRI SL | Consejero | 15/05/2014 | 01/09/2015 |
Jimenez Ruiz Nestor | Secretario | 15/05/2014 | 01/09/2015 |
Laliga Pastor Ignacio | Apoderado Mancomunado | 15/05/2014 | 01/09/2015 |
Romaguera Peris Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/05/2014 | 01/09/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TALLER CONTEMPORANEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 182, S 8, H V 146217, I/A 14 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 182, S 8, H V 146217, I/A 14 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-46
Capital Anterior: | 79.780,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.750,00 | Euros |
Capital Actual: | 95.530,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 182, S 8, H V 146217, I/A 13 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-46
- A los efectos del Art. 143 del RRM se deja constancia que la persona física designada por la Entidad "INVERSIONES PUNT Y TALLER S.L." para que la represente en el desempeño de las funciones como PRESIDENTE DEL CONSEJO de la sociedad objeto de esta hoja es DON PABLO SERRATOSA LUJAN.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 181, S 8, H V 146217, I/A 12 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-46
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 181, S 8, H V 146217, I/A 12 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-46
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 181, S 8, H V 146217, I/A 12 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-46
Capital Anterior: | 34.999,00 | Euros |
Aumento de capital: | 44.781,00 | Euros |
Capital Actual: | 79.780,00 | Euros |
Porcentaje: | 127,95 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 181, S 8, H V 146217, I/A 11 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9402, L 6684, F 101, S 8, H V 146217, I/A 10 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9402, L 6684, F 101, S 8, H V 146217, I/A 10 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-46
- Se ha designado a DON ELEUTERIO ABAR RECATALA como representante persona física de la mercantil "GRUPO EMPRESARIAL ZRISER SA" en las funciones propias del cargo de Consejero y Presidente del Consejo de Administración en la mercantil "TALLER CONTEMPORANEO SOCIEDAD LIMITADA." Se ha designado a DON IGNACIO LALIGA PASTOR como representante persona física de la mercantil "INVERSIONES GRUPO ZRISER SL" en las funciones propias del cargo de Consejero del Consejo de Administración en la mercantil "TALLER CONTEMPORANEO SOCIEDAD LIMITADA." Se ha designado a DON PABLO SERRATOSA LUJAN como representante persona física de la mercantil "INVERSIONES PUNT Y TALLER SL" en las funciones propias del cargo de Consejero del Consejo de Administración en la mercantil "TALLER CONTEMPORANEO SOCIEDAD LIMITADA." Se ha designado a DON RICARDO GARCIA MARGAIX como representante persona física de la mercantil "GRUPO TECNOLOGICO MICROINVEST SL" en las funciones propias del cargo de Consejero del Consejo de Administración en la mercantil "TALLER CONTEMPORANEO SOCIEDAD LIMITADA." Se ha designado a DON DANIEL AVIÑO SANCHO como representante persona física de la mercantil "ANGULO INVERSIONES SL" en las funciones propias del cargo de Consejero del Consejo de Administración en la mercantil "TALLER CONTEMPORANEO SOCIEDAD LIMITADA." Se ha designado a DOÑA ANA-ISABEL HINOJOSA MUÑOZ como representante persona física de la mercantil "JAPAESCRI SL" en las funciones propias del cargo de Consejero del Consejo de Administración en la mercantil "TALLER CONTEMPORANEO SOCIEDAD LIMITADA."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9402, L 6684, F 100, S 8, H V 146217, I/A 9 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-46