TALINVERS SA - EXTINGUIDA
Municipio Cazalegas
Provincia Toledo
Razón Social TALINVERS SA
CIF A45242096
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario ARRIGONPER SL
VINCULACIONES DE TALINVERS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALINVERS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARRIGONPER SL | Socio Unico | 07/08/2024 | 02/09/2024 |
Gonzalez Perales Jose-manuel | Administrador Mancomunado | 23/06/2021 | 02/09/2024 |
Gonzalez Perales Nilo De Jesus | Administrador Mancomunado | 23/06/2021 | 02/09/2024 |
IMANO INMUEBLES SL | Administrador Mancomunado | 18/01/2024 | 02/09/2024 |
Jose-manuel Gonzalez Perales | Apoderado Mancomunado | 02/09/2024 | |
Maria Teresa Gonzalez Perales | Apoderado Mancomunado | 02/09/2024 | |
Nilo De Jesus Gonzalez Perales | Apoderado Mancomunado | 02/09/2024 | |
TALCONSULT SL | Administrador Mancomunado | 24/05/2023 | 02/09/2024 |
IMANO OBRAS SL | Administrador Mancomunado | 18/01/2024 | |
IMANO OBRAS SL | Administrador Mancomunado | 24/05/2023 | 02/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TALINVERS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 709, I/A 16 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 709, I/A 16 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-45
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 709, I/A 16 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-45
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 709, I/A 15 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-45
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 137, S 8, H TO 709, I/A 14 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-45
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 137, S 8, H TO 709, I/A 14 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-45
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 211, S 8, H TO 709, I/A 13 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-45
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 211, S 8, H TO 709, I/A 13 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-45
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados. Modificados los artículos 27, 28, 29 y 35 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 211, S 8, H TO 709, I/A 12 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-45
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 211, S 8, H TO 709, I/A 12 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-45