TALENTO JOYAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Vreda Pecuaria (Ctra. de Palma del Rio), Km. 3
Código Postal 14710
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social TALENTO JOYAS SL
CIF B14861462
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
Fecha de Constitución 14/04/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TALENTO JOYAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALENTO JOYAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Alcala Evangelina | Administrador Unico | 26/09/2013 | 28/06/2021 |
Gomez Alcala Evangelina | Liquidador | 28/06/2021 | 28/06/2021 |
Baena Correderas Jose Manuel | Consejero | 15/04/2009 | 26/09/2013 |
Baena Correderas Jose Manuel | Presidente | 16/06/2011 | 26/09/2013 |
Baena Correderas Jose Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 16/06/2011 | 26/09/2013 |
Espejo Perez Carlos | Consejero | 15/04/2009 | 26/09/2013 |
Perez Moreno Vicente | Consejero | 15/04/2009 | 26/09/2013 |
Serrano Garcia Maria Dolores | Consejero | 15/04/2009 | 26/09/2013 |
Serrano Garcia Maria Dolores | Secretario | 16/06/2011 | 26/09/2013 |
Serrano Garcia Maria Dolores | Consejero Delegado Mancomunado | 16/06/2011 | 26/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TALENTO JOYAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 196, S 8, H CO 28736, I/A 4 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 196, S 8, H CO 28736, I/A 4 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 196, S 8, H CO 28736, I/A 4 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 196, S 8, H CO 28736, I/A 4 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-14
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 196, S 8, H CO 28736, I/A 3 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 196, S 8, H CO 28736, I/A 3 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-14
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 196, S 8, H CO 28736, I/A 3 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2013)
CVE: BORME-B-2013-48-14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 195, S 8, H CO 28736, I/A 2 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-14
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 195, S 8, H CO 28736, I/A 2 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-14