TALENT & INNOV DOCK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Professor Tamarit Olmos, 16
Código Postal 46010
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social TALENT & INNOV DOCK SL
Capital Social 5238.0 Euros
Fecha de Constitución 19/02/2016
Nombres Anteriores
- LA POBLETA REVIEW SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TALENT & INNOV DOCK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALENT & INNOV DOCK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Climent Vicedo Maria Elia | Administrador Solidario | 08/03/2016 | 07/05/2019 |
Mallol Sanchis Eugenio | Administrador Solidario | 08/03/2016 | 07/05/2019 |
Rafael Navarro Carcel | Administrador Solidario | 08/03/2016 | 07/05/2019 |
ACTOS BORME DE TALENT & INNOV DOCK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10093, L 7375, F 59, S 8, H V 169738, I/A 3 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10093, L 7375, F 59, S 8, H V 169738, I/A 3 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-46
Empresa: LA POBLETA REVIEW SL
- TALENT & INNOV DOCK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10093, L 7375, F 59, S 8, H V 169738, I/A 2 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-46
Empresa: LA POBLETA REVIEW SL
- Otras modificaciones estatutarias: Art 5º.-Modificar el régimen de las participaciones sociales, estableciendo prestaciones accesorias no retribuidas y los derechos políticos inherentes a la participación social nº 1, que concederá a su titular el derecho a emitir 1.748 votos manteniendo los mismos derechos económicos que el resto. Art. 6º.- Modificar el régimen de transmisión de las participaciones sociales, estableciendo una restricción temporal a su transmisión, durante un plazo de 3 años, a contar desde la fecha de constitución de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 de la LSC.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10093, L 7375, F 59, S 8, H V 169738, I/A 2 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-46
Empresa: LA POBLETA REVIEW SL
- Se acuerda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230.3 de la LSC, DISPENSAR A DON RAFAEL NAVARRO CARCEL, con DNI 22561127J, DON EUGENIO MALLOL SANCHIS, con DNI 52717806N Y DOÑA MARIA ELIA CLIMENT VICEDO, con DNI 74359617L, de la PROHIBICION DE COMPETENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10093, L 7375, F 57, S 8, H V 169738, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-46
Empresa: LA POBLETA REVIEW SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10093, L 7375, F 57, S 8, H V 169738, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-46
Empresa: LA POBLETA REVIEW SL
Dirección:C/ PROFESOR TAMARIT OLMOS 16 9 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:19/02/16
Capital:5.238,00 Euros
Objeto social:a) La edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales. b) Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical. c) Programación y emisión de radio y televisión. d) La prestación de servicios de consultoría y formación especializada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10093, L 7375, F 57, S 8, H V 169738, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-46