TALDEPAN SL - EXTINGUIDA
Municipio Valdeolmos-Alalpardo
Provincia Madrid
Razón Social TALDEPAN SL
CIF B81554230
Actividad Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Página Web www.oriopan.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TALDEPAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALDEPAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Fernandez Sergio | Liquidador | 05/01/2022 | 05/01/2022 |
Gonzalez Gonzalez Eduardo Jesus | Administrador Unico | 28/12/2021 | 05/01/2022 |
Herrero Suarez Juan | Apoderado | 16/02/2010 | 05/01/2022 |
Gomez Vielba Alejandro | Consejero | 18/06/2018 | |
Gonzalez Gonalez Valeriano | Secretario | 23/11/2009 | 18/06/2018 |
Gonzalez Gonalez Valeriano | Consejero | 18/06/2018 | |
Gonzalez Gonzalez Eduardo Jesus | Presidente | 18/06/2018 | |
Gonzalez Gonzalez Eduardo Jesus | Consejero Delegado | 18/06/2018 | |
Gonzalez Gonzalez Eduardo Jesus | Consejero | 18/06/2018 | |
Hernandez Zubizarreta Antonio | Secretario No Consejero | 23/11/2009 |
ACTOS BORME DE TALDEPAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11675 , F 151, S 8, H M 183319, I/A 13 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11675 , F 151, S 8, H M 183319, I/A 13 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11675 , F 151, S 8, H M 183319, I/A 13 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11675 , F 151, S 8, H M 183319, I/A 13 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11675 , F 151, S 8, H M 183319, I/A 12 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11675 , F 151, S 8, H M 183319, I/A 12 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11675 , F 147, S 8, H M 183319, I/A 8 M (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-42-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11675 , F 150, S 8, H M 183319, I/A 11 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11675 , F 150, S 8, H M 183319, I/A 11 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28