TALCA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Convent de Sant Francesc, 8
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social TALCA SA
CIF A46190286
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TALCA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALCA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Lucas Maria Julia | Administrador Unico | 04/02/2014 | 09/05/2017 |
Alonso Lucas Maria Julia | Liquidador Unico | 09/05/2017 | 09/05/2017 |
Albors Alonso Maria Jose | Administrador Solidario | 20/11/2010 | 04/02/2014 |
Alonso Lucas Maria Julia | Administrador Solidario | 20/11/2010 | 04/02/2014 |
Albors Real Vicente | Administrador Unico | 20/11/2010 |
ACTOS BORME DE TALCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606, L 919, F 113, S 8, H V 12657, I/A 19 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606, L 919, F 113, S 8, H V 12657, I/A 19 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606, L 919, F 113, S 8, H V 12657, I/A 19 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606, L 919, F 113, S 8, H V 12657, I/A 19 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606, L 919, F 113, S 8, H V 12657, I/A 19 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 15 . DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.. Artículo 15 BIS. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606, L 919, F 112, S 8, H V 12657, I/A 18 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606, L 919, F 112, S 8, H V 12657, I/A 18 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606, L 919, F 112, S 8, H V 12657, I/A 18 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-9-46