TALAUTO INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Razón Social TALAUTO INVERSIONES SL
CIF B45533379
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario FAMGONPER SL
VINCULACIONES DE TALAUTO INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALAUTO INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL RENIEL SL | Administrador Solidario | 24/05/2023 | 02/09/2024 |
FAMGONPER SL | Socio Unico | 07/08/2024 | 02/09/2024 |
Gonzalez Perales Jose-manuel | Administrador Solidario | 09/06/2020 | 02/09/2024 |
Gonzalez Perales Nilo De Jesus | Administrador Solidario | 09/06/2020 | 02/09/2024 |
IMANO MOTOR SL | Administrador Solidario | 18/01/2024 | 02/09/2024 |
Jose-manuel Gonzalez Perales | Apoderado Mancomunado | 02/09/2024 | |
Maria Teresa Gonzalez Perales | Apoderado Mancomunado | 02/09/2024 | |
Nilo De Jesus Gonzalez Perales | Apoderado Mancomunado | 02/09/2024 | |
IMANO OBRAS SL | Administrador Solidario | 18/01/2024 | |
IMANO OBRAS SL | Administrador Solidario | 24/05/2023 | 02/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TALAUTO INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 19653, I/A 9 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 19653, I/A 9 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-45
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 19653, I/A 9 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-45
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 19653, I/A 8 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 121, S 8, H TO 19653, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 121, S 8, H TO 19653, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-45
- CNAE 6420: Actividades de las sociedades holdings. CNAE 0111: Cultivos de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosos.CNAE 0119: Otros cultivos no perennes. CNAE 0124: Cultivo de frutos con hueso y pepitas. CNAE 0125: Cultivo de otros árboles, arbustos frutales, frutos secos y otros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 31, S 8, H TO 19653, I/A 6 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-45
- Modificado el artículo 30º de los estatutos sociales y establecida la retribución del órgano de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 31, S 8, H TO 19653, I/A 5 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 31, S 8, H TO 19653, I/A 5 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 31, S 8, H TO 19653, I/A 5 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-45