TALAIER MALLORCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre de L'Orquidea,, S/N
Código Postal 07579
Municipio Artà
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social TALAIER MALLORCA SL
CIF B57634537
Capital Social 123006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/09/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TALAIER MALLORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALAIER MALLORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kober Klaus Helmut | Liquidador | 13/12/2019 | 13/12/2019 |
Kober Klaus Helmut | Administrador Unico | 04/02/2019 | 13/12/2019 |
Baumbach Ralf Lothar | Administrador Unico | 21/12/2009 | 04/02/2019 |
Burcio Vecino Nicanor Jose | Administrador Unico | 09/10/2009 | 21/12/2009 |
ACTOS BORME DE TALAIER MALLORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 154, S 8, H PM 64684, I/A 5 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 154, S 8, H PM 64684, I/A 5 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 154, S 8, H PM 64684, I/A 5 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 154, S 8, H PM 64684, I/A 5 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 154, S 8, H PM 64684, I/A Nota 3 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 154, S 8, H PM 64684, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 154, S 8, H PM 64684, I/A 4 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 134, S 8, H PM 64684, I/A Nota B (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-07
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 123.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.992,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 134, S 8, H PM 64684, I/A 3 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-10-07