TAKKARO MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 415
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TAKKARO MEDIA SL
CIF B67311217
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 29/10/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TAKKARO MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAKKARO MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cedomir Tomic | Administrador Solidario | 02/01/2020 | 07/06/2023 |
Charles Gross | Administrador Solidario | 02/01/2020 | 07/06/2023 |
Charles Gross | Liquidador | 07/06/2023 | 07/06/2023 |
Fuentes De Tienda Javier | Apoderado Solidario | 28/11/2018 | 07/06/2023 |
Maxime Adrien Xavier Gross | Apoderado Solidario | 16/07/2019 | 07/06/2023 |
Mo Pueyo Ricard | Apoderado Solidario | 28/11/2018 | 07/06/2023 |
RSM SPAIN ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP | Apoderado Solidario | 28/11/2018 | 07/06/2023 |
Ubeda Hernandez Ana | Apoderado Solidario | 28/11/2018 | 07/06/2023 |
Charles Gross | Administrador Unico | 15/11/2018 | 02/01/2020 |
ACTOS BORME DE TAKKARO MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46628 , F 222, S 8, H B 525965, I/A 7 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46628 , F 222, S 8, H B 525965, I/A 7 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46628 , F 222, S 8, H B 525965, I/A 7 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-08
- AV DIAGONAL Num.415 P.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46628 , F 222, S 8, H B 525965, I/A 6 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46628 , F 222, S 8, H B 525965, I/A 5 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46628 , F 222, S 8, H B 525965, I/A 5 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46628 , F 222, S 8, H B 525965, I/A 5 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-08
- VIA LAIETANA Num.33 P.4 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46628 , F 221, S 8, H B 525965, I/A 4 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46628 , F 220, S 8, H B 525965, I/A 3 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46628 , F 220, S 8, H B 525965, I/A 2 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-08