TAJO 31 BIS SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social TAJO 31 BIS SL
CIF B63621726
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/10/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TAJO 31 BIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAJO 31 BIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Alcantara De Temple Trepat Pedro | Apoderado | 12/05/2010 | 16/01/2018 |
De Temple Casassayas Josep Maria | Liquidador | 16/01/2018 | 16/01/2018 |
De Temple Casassayas Josep Maria | Administrador Solidario | 18/01/2013 | 16/01/2018 |
De Temple Cassasayas Josep Maria | Apoderado | 12/05/2010 | 16/01/2018 |
De Temple Cassasayas Juan Antonio | Apoderado | 12/05/2010 | 16/01/2018 |
De Temple Trepat Pedro De Alcantara | Administrador Solidario | 18/01/2013 | 16/01/2018 |
Pedro De Alcantara De Temple Trepat | Liquidador | 16/01/2018 | 16/01/2018 |
Blasco Mestres Francesc | Administrador Solidario | 18/01/2013 | |
De Temple Trepat Francisco De Paula | Administrador Solidario | 18/01/2013 |
ACTOS BORME DE TAJO 31 BIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36920 , F 73, S 8, H B 291798, I/A 4 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36920 , F 73, S 8, H B 291798, I/A 4 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36920 , F 73, S 8, H B 291798, I/A 4 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36920 , F 72, S 8, H B 291798, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36920 , F 72, S 8, H B 291798, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36920 , F 71, S 8, H B 291798, I/A 2 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08