TAISETSU SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Verano, 10
Código Postal 28850
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Razón Social TAISETSU SA
CIF A82394743
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TAISETSU SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAISETSU SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Cornejo Luis | Liquidador | 18/10/2010 | 18/10/2011 |
Martinez Cornejo Luis | Administrador Unico | 09/07/2010 | 18/10/2010 |
Saenz Lopez Buñuel Antonio | Administrador Unico | 09/07/2010 |
ACTOS BORME DE TAISETSU SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14419 , F 26, S 8, H M 238298, I/A 14 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14419 , F 26, S 8, H M 238298, I/A 13 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14419 , F 26, S 8, H M 238298, I/A 13 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14419 , F 26, S 8, H M 238298, I/A 13 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14419 , F 25, S 8, H M 238298, I/A 12 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14419 , F 25, S 8, H M 238298, I/A 12 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-232-28