TAIM CALDERERIA SA - EXTINGUIDA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social TAIM CALDERERIA SA
CIF A50910868
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario TAIM WESER SA
VINCULACIONES DE TAIM CALDERERIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAIM CALDERERIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Belda Belenguer Jose Antonio | Secretario | 03/06/2009 | 25/09/2009 |
Belda Belenguer Jose Antonio | Consejero | 03/06/2009 | 25/09/2009 |
Garcia Lazaro Francisco Fermin | Apoderado Solidario | 25/09/2009 | |
Gimenez Garces Jose Luis | Consejero | 03/06/2009 | 25/09/2009 |
Larrosa Capapey Rosa Isabel | Apoderado Mancomunado | 25/09/2009 | |
Molinero Palomar Araceli | Apoderado Mancomunado | 25/09/2009 | |
TAIM WESER SA | Socio Unico | 23/06/2009 | 25/09/2009 |
Teruel Izquierdo Manuel | Presidente | 03/06/2009 | 25/09/2009 |
Teruel Izquierdo Manuel | Consejero Delegado | 03/06/2009 | 25/09/2009 |
Teruel Izquierdo Manuel | Consejero | 03/06/2009 | 25/09/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TAIM CALDERERIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2749 , F 80, S 8, H Z 30442, I/A 7 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2749 , F 80, S 8, H Z 30442, I/A 7 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-50
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2749 , F 80, S 8, H Z 30442, I/A 7 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2749 , F 80, S 8, H Z 30442, I/A 7 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-148-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2749 , F 80, S 8, H Z 30442, I/A 6 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-50
- Desembolsado: 45.076,50 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2749 , F 80, S 8, H Z 30442, I/A 5 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-50
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-112-50
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-112-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2749 , F 79, S 8, H Z 30442, I/A 4 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-50