TAGORO ENERGIAS RENOVABLES 73 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TAGORO ENERGIAS RENOVABLES 73 SL
CIF B38931986
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 12/11/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SUN BEAM ENERGY SL
VINCULACIONES DE TAGORO ENERGIAS RENOVABLES 73 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAGORO ENERGIAS RENOVABLES 73 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 07/05/2019 | 10/05/2019 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 07/05/2019 | 10/05/2019 |
Guntin Ibarra Juan Miguel | Apoderado Mancomunado | 11/12/2009 | 10/05/2019 |
Labouret Alexandre | Consejero Delegado Mancomunado | 11/12/2009 | 10/05/2019 |
Menendez Elvira Emilio | Apoderado Mancomunado | 11/12/2009 | 10/05/2019 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Solidario | 07/05/2019 | 10/05/2019 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 02/04/2019 | 10/05/2019 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado Solidario | 07/05/2019 | 10/05/2019 |
SUN BEAM ENERGY SL | Administrador Unico | 02/04/2019 | 10/05/2019 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado Solidario | 07/05/2019 | 10/05/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TAGORO ENERGIAS RENOVABLES 73 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39142 , F 129, S 8, H M 494134, I/A 9 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39142 , F 129, S 8, H M 494134, I/A 9 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27418 , F 8, S 8, H M 494134, I/A 8 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27418 , F 8, S 8, H M 494134, I/A 8 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
- C/ JENNER 3 4º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27418 , F 7, S 8, H M 494134, I/A 7 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27418 , F 7, S 8, H M 494134, I/A 7 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27418 , F 7, S 8, H M 494134, I/A 7 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27418 , F 7, S 8, H M 494134, I/A 6 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
- GTA DE RUBEN DARIO 3 1º - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27418 , F 6, S 8, H M 494134, I/A 5 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27418 , F 6, S 8, H M 494134, I/A 5 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-28