TAGALO DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social TAGALO DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TAGALO DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAGALO DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 19/09/2012 | 26/10/2022 |
Espinosa De Los Monteros Pitarque Jaime | Consejero | 28/08/2014 | 26/10/2022 |
Gil Sanz Raquel | Vicesecretario No Consejero | 11/12/2020 | 26/10/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 10/08/2009 | 26/10/2022 |
Soriano Loinaz Carlos | Presidente | 28/08/2014 | 26/10/2022 |
Soriano Loinaz Carlos | Consejero | 28/08/2014 | 26/10/2022 |
Soriano Loinaz Carlos | Liquidador | 26/10/2022 | 26/10/2022 |
UBS AG | EntidDeposit | 26/10/2022 | |
UBS WEALTH MANAGEMENT S.G.I.I.C. SA | Entidad Gestora | 26/10/2022 | |
Ximenez De Embun Monjardin Gabriel | Secretario | 11/12/2020 | 26/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TAGALO DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40198 , F 180, S 8, H M 245103, I/A 25 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40198 , F 180, S 8, H M 245103, I/A 25 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
- REVOCACION DE LA DESIGNACION DE SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES SA (IBERCLEAR) COMO ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ACCIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40198 , F 180, S 8, H M 245103, I/A 25 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40198 , F 180, S 8, H M 245103, I/A 25 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40198 , F 180, S 8, H M 245103, I/A 25 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40198 , F 180, S 8, H M 245103, I/A 25 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40198 , F 180, S 8, H M 245103, I/A 24 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40198 , F 180, S 8, H M 245103, I/A 23 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Consejero
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40198 , F 180, S 8, H M 245103, I/A 23 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40198 , F 180, S 8, H M 245103, I/A 23 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28