TAG INNOVACION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Garcilaso, 138
Código Postal 08201
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TAG INNOVACION SA
CIF A63917256
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 04/07/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TAG INNOVACION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAG INNOVACION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llivina Carbonell Joan | Apoderado | 18/08/2009 | 09/01/2013 |
Llivina Carbonell Joan | Administrador Unico | 26/03/2012 | 09/01/2013 |
Llivina Carbonell Joan | Liquidador | 09/01/2013 | 09/01/2013 |
Jimenez Maroto Antonio Manuel | Administrador Unico | 01/07/2009 | 26/03/2012 |
Llivina Carbonell Juan | Administrador Unico | 01/07/2009 |
ACTOS BORME DE TAG INNOVACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37774 , F 26, S 8, H B 311989, I/A 8 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37774 , F 26, S 8, H B 311989, I/A 8 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37774 , F 26, S 8, H B 311989, I/A 8 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37774 , F 26, S 8, H B 311989, I/A 7 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37774 , F 26, S 8, H B 311989, I/A 7 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- CL GARCILASO Num.138 (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37774 , F 26, S 8, H B 311989, I/A 6 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37774 , F 25, S 8, H B 311989, I/A 5 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-08