TAFETAN PROFIT SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Lopez de Haro D Diego, 46
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social TAFETAN PROFIT SL
CIF B95748703
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 09/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario AEROSPACE INVESTMENTS HOLDING SCA
VINCULACIONES DE TAFETAN PROFIT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAFETAN PROFIT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEROSPACE INVESTMENTS HOLDING SCA | Socio Unico | 22/10/2015 | 25/01/2018 |
Gruschka Martin | Administrador Unico | 20/02/2014 | 25/01/2018 |
Gruschka Martin Wolfgang | Liquidador | 25/01/2018 | 25/01/2018 |
Casanova Sanchez Mickael | Apoderado | 09/09/2014 | 12/12/2017 |
Cid-luna Clares Alvaro | Apoderado | 20/02/2014 | 30/03/2017 |
Garcia Olivan Pablo | Apoderado | 20/02/2014 | 30/03/2017 |
Gomez-sancha Trueba Ignacio | Apoderado | 20/02/2014 | 30/03/2017 |
Lardies Nogales Santiago | Apoderado | 20/02/2014 | 30/03/2017 |
Sanchez Belando Remei | Apoderado | 20/02/2014 | 30/03/2017 |
Vegas Vicente Luis | Apoderado | 20/02/2014 | 30/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TAFETAN PROFIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5416 , F 215, S 8, H BI 63440, I/A 10 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5416 , F 215, S 8, H BI 63440, I/A 10 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5416 , F 215, S 8, H BI 63440, I/A 10 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5416 , F 215, S 8, H BI 63440, I/A 10 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5416 , F 215, S 8, H BI 63440, I/A 9 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5416 , F 215, S 8, H BI 63440, I/A 8 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-48
- El asesoramiento y consultoria en general de toda clase de empresas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5416 , F 215, S 8, H BI 63440, I/A 7 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5416 , F 214, S 8, H BI 63440, I/A 6 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5416 , F 214, S 8, H BI 63440, I/A 5 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5416 , F 213, S 8, H BI 63440, I/A 4 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-48