TADEO 2011 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Valentin Masip, 1
Código Postal 33013
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social TADEO 2011 SL
CIF B74309972
Capital Social 140000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 26/07/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TADEO 2011 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TADEO 2011 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Garcia Alfonso | Liquidador | 30/05/2016 | 22/11/2019 |
Alvarez Gonzalez Susana | Administrador Solidario | 03/08/2011 | 30/05/2016 |
Aza Fernandez Maria Asuncion | Administrador Solidario | 03/08/2011 | 30/05/2016 |
ACTOS BORME DE TADEO 2011 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 184, S 8, H AS 42803, I/A 5 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TADEO 2011 SL
Nif:B74309972
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE OVIEDO
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL ALVAREZ LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Se acuerda la conclusión del concurso de la mercantil TADEO 2011 S.L. por insuficiencia de la masa activa
Fecha de Resolución:02/10/2019
Número Procedimiento Concursal:344/2019
Datos Registrales:
Tomo:
3917
Libro:
0
Folio:
184
Hoja:
8-42803
Inscripción:
5
Fecha Inscripción22/11/2019
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 184, S 8, H AS 42803, I/A 5 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TADEO 2011 SL
Nif:B74309972
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE OVIEDO
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL ALVAREZ LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso que tiene caracter de voluntario a TADEO 2011 S.L
Fecha de Resolución:02/10/2019
Número Procedimiento Concursal:344/2019
Datos Registrales:
Tomo:
3917
Libro:
0
Folio:
184
Hoja:
8-42803
Inscripción:
5
Fecha Inscripción22/11/2019
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 184, S 8, H AS 42803, I/A 5 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 184, S 8, H AS 42803, I/A 4 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 184, S 8, H AS 42803, I/A 4 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 184, S 8, H AS 42803, I/A 4 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-33
- Otras modificaciones estatutarias: 19. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 184, S 8, H AS 42803, I/A 3 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 184, S 8, H AS 42803, I/A 2 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-33
Capital Anterior: | 3.301,00 | Euros |
Aumento de capital: | 136.699,00 | Euros |
Capital Actual: | 140.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.141,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 184, S 8, H AS 42803, I/A 2 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 180, S 8, H AS 42803, I/A 1 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-33