TADAPANI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ausias Marc, 48
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TADAPANI SL
CIF B65226532
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TADAPANI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TADAPANI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nueno Iniesta Jesus | Apoderado | 16/04/2010 | 07/02/2014 |
Nueno Iniesta Jose Luis | Administrador Unico | 08/04/2010 | 07/02/2014 |
Nueno Iniesta Jose Luis | Liquidador | 07/02/2014 | 07/02/2014 |
Trilles Pardo Jordi | Administrador Unico | 22/12/2009 | 08/04/2010 |
ACTOS BORME DE TADAPANI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41611 , F 85, S 8, H B 393905, I/A 4 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41611 , F 85, S 8, H B 393905, I/A 4 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41611 , F 85, S 8, H B 393905, I/A 4 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41611 , F 84, S 8, H B 393905, I/A 3 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-08
- AMPLIAR A:EL ASESORAMIENTO ECONOMICO,COMERCIAL Y FINANCIERO,ASI COMO A LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE MERCADO,MARKETING Y TODOS AQUELLOS RELATIVOS A LA GESTION DE LAS COMPAÑIAS,EN ESPECIAL,LA ELABORACION DE PLANES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41611 , F 83, S 8, H B 393905, I/A 2 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
- CL AUSIAS MARC Num.48 P.PL PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41611 , F 83, S 8, H B 393905, I/A 2 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41611 , F 83, S 8, H B 393905, I/A 2 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41611 , F 83, S 8, H B 393905, I/A 2 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08