TABOREN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Premia, 3
Código Postal 08850
Municipio Gavà
Provincia Barcelona
Razón Social TABOREN SA
CIF A58686080
Capital Social 1343772.92 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Gimenez Teodoro
VINCULACIONES DE TABOREN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TABOREN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gimenez Teodoro | Administrador Unico | 23/10/2017 | 18/10/2018 |
Garcia Gimenez Teodoro | Administrador Unico | 10/01/2013 | 23/10/2017 |
Garcia Jimenez Teodoro | Administrador Unico | 10/01/2013 |
ACTOS BORME DE TABOREN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25359 , F 103, S 8, H B 87986, I/A 17 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25359 , F 103, S 8, H B 87986, I/A 16 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-08
Capital Anterior: | 2.438.786,92 | Euros |
Disminución de capital | 1.095.014,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.343.772,92 | Euros |
Porcentaje: | 44,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25359 , F 102, S 8, H B 87986, I/A 15 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25359 , F 102, S 8, H B 87986, I/A 14 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25359 , F 102, S 8, H B 87986, I/A 14 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08