TABLEROS Y RECHAPADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ TRAGINERS 53
Código Postal 46970
Municipio Alaquàs
Provincia Valencia
Razón Social TABLEROS Y RECHAPADOS SL
CIF B98190077
Capital Social 600080.0 Euros
Actividad Explotación de la madera
Fecha de Constitución 16/10/2009
Página Web www.tablerosyrechapados.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor RAAB EUROPA AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE TABLEROS Y RECHAPADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TABLEROS Y RECHAPADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrer Marti Maria Dolores | Liquidador Unico | 02/10/2017 | 31/01/2023 |
RAAB EUROPA AUDITORES SLP | Auditor | 28/04/2017 | 31/01/2023 |
Ferrer Marti Maria Dolores | Administrador Unico | 23/12/2013 | 02/10/2017 |
Salas Pulido Cristobal | Administrador Unico | 26/10/2009 | 23/12/2013 |
ACTOS BORME DE TABLEROS Y RECHAPADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9093, L 6377, F 28, S 8, H V 135855, I/A 7 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9093, L 6377, F 28, S 8, H V 135855, I/A 7 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9093, L 6377, F 28, S 8, H V 135855, I/A 6 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9093, L 6377, F 28, S 8, H V 135855, I/A 6 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9093, L 6377, F 28, S 8, H V 135855, I/A 6 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9093, L 6377, F 28, S 8, H V 135855, I/A 6 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9093, L 6377, F 28, S 8, H V 135855, I/A 5 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9093, L 6377, F 28, S 8, H V 135855, I/A 4 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9093, L 6377, F 28, S 8, H V 135855, I/A 4 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-46
- C/ TRAGINERS 53 (ALAQUAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9093, L 6377, F 28, S 8, H V 135855, I/A 3 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-46