TABLAS DIEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 259
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TABLAS DIEZ SL
CIF B18213165
Capital Social 3801148.09 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GRUPO HAFESA SUMINISTROS ENERGETICOS SL
Propietario HAFESA ENERGIA SL
VINCULACIONES DE TABLAS DIEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TABLAS DIEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Amezaga Bruno | Representante | 14/02/2020 | 05/02/2021 |
GRUPO HAFESA SUMINISTROS ENERGETICOS SL | Administrador Unico | 03/10/2018 | 05/02/2021 |
HAFESA ENERGIA SL | Socio Unico | 16/06/2016 | 05/02/2021 |
Uzal Tresandi Jose Norberto | Representante | 03/10/2018 | 14/02/2020 |
Moya Mazon Ramon | Administrador Unico | 17/03/2017 | 03/10/2018 |
Moleon Gijon Isidro | Administrador Unico | 14/02/2013 | 17/03/2017 |
Moleon Gijon Isidro | Administrador Solidario | 14/02/2013 | |
Moleon Gijon Maria Angustias | Administrador Solidario | 14/02/2013 | |
Moleon Gijon Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 14/02/2013 |
ACTOS BORME DE TABLAS DIEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38122 , F 132, S 8, H M 678415, I/A 4 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38122 , F 132, S 8, H M 678415, I/A 4 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38122 , F 132, S 8, H M 678415, I/A 3 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38122 , F 132, S 8, H M 678415, I/A 3 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 259D, PISO 31º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38122 , F 131, S 8, H M 678415, I/A 2 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38122 , F 131, S 8, H M 678415, I/A 2 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38122 , F 131, S 8, H M 678415, I/A 2 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
- Extendida diligencia provisional de cierre de hoja, por periodo de seis meses, al haberse expedido con fecha de hoy, NUEVA certificación literal para traslado de domicilio a la provincia de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 23, S 8, H GR 2718, I/A D2 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-18
- Expedida diligencia provisional de cierre de hoja, por periodo de seis meses al haberse expedido con fecha de hoy, certificación literal para traslado de domicilio a la provincia de MADRID
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 23, S 8, H GR 2718, I/A D (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 23, S 8, H GR 2718, I/A 11 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-18