TABIQUERIA EUROPEA Y CATALANA DE MONTATGE SL
Dirección social Pg Terraple, 86
Código Postal 08750
Municipio Molins de Rei
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TABIQUERIA EUROPEA Y CATALANA DE MONTATGE SL
CIF B65113532
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 13/05/2009
Teléfono 93 551 01 66
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TABIQUERIA EUROPEA Y CATALANA DE MONTATGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TABIQUERIA EUROPEA Y CATALANA DE MONTATGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ellacuria Roman Juan Luis | Administrador Unico | 24/10/2012 | 21/08/2015 |
Alujas Pares Esther | Administrador Unico | 24/10/2012 | 24/10/2012 |
Alujas Pares Esther | Administrador Mancomunado | 08/11/2010 | 24/10/2012 |
Sanchez Mora Ismael | Administrador Mancomunado | 08/11/2010 | 24/10/2012 |
Alujas Pares Esther | Administrador Unico | 27/05/2010 | 08/11/2010 |
Ellacuria Roman Juan Luis | Administrador Unico | 05/06/2009 | 27/05/2010 |
ACTOS BORME DE TABIQUERIA EUROPEA Y CATALANA DE MONTATGE SL
- JUZGADO SOCIAL 30 BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41271 , F 96, S 8, H B 379233, I/A 8 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41271 , F 96, S 8, H B 379233, I/A 7 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-08
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41271 , F 96, S 8, H B 379233, I/A A (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-08
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, EJECUCION 2109/2013. RESOLUCION FIRME DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2014. DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41271 , F 96, S 8, H B 379233, I/A 6 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41271 , F 95, S 8, H B 379233, I/A 5 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41271 , F 95, S 8, H B 379233, I/A 5 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41271 , F 95, S 8, H B 379233, I/A 4 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41271 , F 95, S 8, H B 379233, I/A 4 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41271 , F 95, S 8, H B 379233, I/A 3 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41271 , F 95, S 8, H B 379233, I/A 3 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-08