TABIQUERIA DE GRAN FORMATO PICASA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sorolla, 21
Código Postal 02600
Municipio Villarrobledo
Provincia Albacete
Razón Social TABIQUERIA DE GRAN FORMATO PICASA SL
CIF B02401420
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 11/11/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TABIQUERIA DE GRAN FORMATO PICASA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TABIQUERIA DE GRAN FORMATO PICASA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Martinez Isabel | Liquidador | 09/01/2015 | 09/01/2015 |
Sanchez Martinez Isabel | Apoderado | 10/06/2009 | 09/01/2015 |
Sanchez Martinez Isabel | Administrador Unico | 03/08/2010 | 09/01/2015 |
Picazo Blanco Antonio | Administrador Unico | 03/08/2010 |
ACTOS BORME DE TABIQUERIA DE GRAN FORMATO PICASA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 808, L 572, F 9, S 8, H AB 15313, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 808, L 572, F 9, S 8, H AB 15313, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 808, L 572, F 9, S 8, H AB 15313, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 808, L 572, F 9, S 8, H AB 15313, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 808, L 572, F 9, S 8, H AB 15313, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 808, L 572, F 8, S 8, H AB 15313, I/A 3 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 808, L 572, F 8, S 8, H AB 15313, I/A 3 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-02
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 808, L 572, F 8, S 8, H AB 15313, I/A 3 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-02