TABIQUERIA CERAMICA NUEVA PICASA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Clemente, 50
Código Postal 02600
Municipio Villarrobledo
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social TABIQUERIA CERAMICA NUEVA PICASA SL
CIF B02493104
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 30/09/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TABIQUERIA CERAMICA NUEVA PICASA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TABIQUERIA CERAMICA NUEVA PICASA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Minaya Toledo Juan Ignacio | Apoderado | 15/10/2009 | 15/01/2014 |
Sanchez Martinez Francisco | Liquidador | 15/01/2014 | 15/01/2014 |
Sanchez Martinez Francisco | Administrador Unico | 15/10/2009 | 15/01/2014 |
Sanchez Martinez Isabel | Apoderado | 15/10/2009 | 15/01/2014 |
ACTOS BORME DE TABIQUERIA CERAMICA NUEVA PICASA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 653, F 47, S 8, H AB 20944, I/A 4 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 653, F 47, S 8, H AB 20944, I/A 4 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 653, F 47, S 8, H AB 20944, I/A 4 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-02
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 653, F 47, S 8, H AB 20944, I/A 4 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 653, F 47, S 8, H AB 20944, I/A 4 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 653, F 47, S 8, H AB 20944, I/A 3 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 653, F 46, S 8, H AB 20944, I/A 2 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 653, F 46, S 8, H AB 20944, I/A 1 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-02