TABIBIS MEDICAL SLP - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA Jose Mesa y Lopez, 2
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social TABIBIS MEDICAL SLP
CIF B76159284
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/06/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TABIBIS MEDICAL SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TABIBIS MEDICAL SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Rosario Medina Cristobal Cesar | Soc.Prof. | 26/07/2013 | 30/12/2020 |
Del Rosario Quintana Cristobal | Soc.Prof. | 26/07/2013 | 30/12/2020 |
Lorenzo Riera Miguel Angel | Soc.Prof. | 26/07/2013 | 30/12/2020 |
Lujan Rodriguez Dunia | Soc.Prof. | 26/07/2013 | 30/12/2020 |
Lujan Rodriguez Dunia | Administrador Unico | 13/08/2018 | 30/12/2020 |
Lujan Rodriguez Dunia Esther | Liquidador | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
Perez Perez Maria Del Pilar | Soc.Prof. | 26/07/2013 | 30/12/2020 |
Lujan Rodriguez Dunia | Administrador Mancomunado | 26/07/2013 | 13/08/2018 |
Perez Perez Maria Del Pilar | Administrador Mancomunado | 26/07/2013 | 13/08/2018 |
ACTOS BORME DE TABIBIS MEDICAL SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 106, S 8, H GC 47227, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-20-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 106, S 8, H GC 47227, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-20-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 106, S 8, H GC 47227, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-20-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 106, S 8, H GC 47227, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-20-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 105, S 8, H GC 47227, I/A 2 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 105, S 8, H GC 47227, I/A 2 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 105, S 8, H GC 47227, I/A 2 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 104, S 8, H GC 47227, I/A 1º (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-35
Dirección:AVDA DE JOSE MESA Y LOPEZ 2 1ºD (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:10/06/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La profesión de medico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 104, S 8, H GC 47227, I/A 1º (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-35