TABACALERA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Eloy Gonzalo, 10
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TABACALERA SA
CIF A83069948
Órgano Administración Administrador único
Propietario TABACALERA SL
VINCULACIONES DE TABACALERA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TABACALERA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Y Perez Andres | Administrador Unico | 14/07/2009 | 25/03/2013 |
TABACALERA SL | Socio Unico | 13/02/2013 | 25/03/2013 |
ALTADIS SA | Socio Unico | 13/02/2013 | 13/02/2013 |
Oliva Garcia Rafael | Administrador Unico | 14/07/2009 |
ACTOS BORME DE TABACALERA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16816 , F 122, S 8, H M 287329, I/A 8 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16816 , F 122, S 8, H M 287329, I/A 8 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16816 , F 122, S 8, H M 287329, I/A 8 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16816 , F 122, S 8, H M 287329, I/A 8 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16816 , F 122, S 8, H M 287329, I/A 7 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16816 , F 121, S 8, H M 287329, I/A 6 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-28
- DEPOSITO DEL PROYECTO DE FUSION DE ESTA COMPAÑIA , COMO SOCIEDAD ABSORBIDA .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16816 , F 119, S 8, H M 287329, I/A 1M (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-42-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16816 , F 121, S 8, H M 287329, I/A 5 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28