T MUGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Beat Oriol, 31
Código Postal 08110
Municipio Montcada i Reixac
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social T MUGA SL
CIF B58889957
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE T MUGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE T MUGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batista Llamas Adolf | Administrador Concursal | 17/11/2009 | 05/11/2015 |
Brunet Fernandez Pedro Maria | Administrador Unico | 22/12/2008 | 10/09/2010 |
Muga Perales Daniel David | Administrador Unico | 22/12/2008 |
ACTOS BORME DE T MUGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32030 , F 145, S 8, H B 578, I/A 17 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 737/2009, AUTO FIRME DE FECHA 19/10/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32030 , F 145, S 8, H B 578, I/A 17 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32030 , F 145, S 8, H B 578, I/A 17 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 737/2009-B SECCION 6,AUTO N. 321/10 FIRME,DE FECHA 9DE NOVIEMBRE DE 2010,POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LAPIEZA DE CALIFICACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32030 , F 145, S 8, H B 578, I/A 16 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32030 , F 144, S 8, H B 578, I/A 15 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 737/2009-B SECCION 5,AUTO FIRME,DE FECHA 16 DE ABRILDE 2010,DE APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32030 , F 144, S 8, H B 578, I/A 15 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32030 , F 144, S 8, H B 578, I/A 15 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 737/2009-B, SECCION 1, AUTO FIRME DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2009, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32030 , F 142, S 8, H B 578, I/A 14 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32030 , F 142, S 8, H B 578, I/A 14 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-08