T EMPLEAMOS ETT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Doctor Jimenez Diaz, 19
Código Postal 03005
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social T EMPLEAMOS ETT SL
CIF B54883491
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de colocación
Fecha de Constitución 11/09/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario NECOMPLUS SL
VINCULACIONES DE T EMPLEAMOS ETT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE T EMPLEAMOS ETT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alborch Adam Cristina | Apoderado | 05/10/2015 | 27/02/2019 |
Canto Lucas Juan Vicente | Administrador Unico | 25/09/2015 | 27/02/2019 |
Canto Lucas Juan Vicente | Liquidador | 27/02/2019 | 27/02/2019 |
NECOMPLUS SL | Socio Unico | 25/09/2015 | 27/02/2019 |
ACTOS BORME DE T EMPLEAMOS ETT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3889 , F 3, S 8, H A 146675, I/A 5 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3889 , F 3, S 8, H A 146675, I/A 5 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3889 , F 3, S 8, H A 146675, I/A 5 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3889 , F 3, S 8, H A 146675, I/A 5 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-03
- AVDA DOCTOR JIMENEZ DIAZ 19 1ª - BOX 1, EDIFICIO C (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3889 , F 3, S 8, H A 146675, I/A 4 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-03
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 2º. Objeto social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3889 , F 3, S 8, H A 146675, I/A 3 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3889 , F 3, S 8, H A 146675, I/A 2 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3889 , F 1, S 8, H A 146675, I/A 1 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3889 , F 1, S 8, H A 146675, I/A 1 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-03
Dirección:C/ HERCULES 27 (ALICANTE)
Comienzo de operaciones:11/09/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a.- Con carácter exclusivo el propio de una empresa de trabajo temporal, es decir: la contratación, con carácter temporal, de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa. b.- Agencia de colocación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3889 , F 1, S 8, H A 146675, I/A 1 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-03