T E L SOCIEDAD ANONIMA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD NOVABASE INFRAESTRUCTURAS E INTEGRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS SA UTE - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social T E L SOCIEDAD ANONIMA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD NOVABASE INFRAESTRUCTURAS E INTEGRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS SA UTE
VINCULACIONES DE T E L SOCIEDAD ANONIMA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD NOVABASE INFRAESTRUCTURAS E INTEGRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS SA UTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE T E L SOCIEDAD ANONIMA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD NOVABASE INFRAESTRUCTURAS E INTEGRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS SA UTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amaral De Castro Ramos Joao Paulo | Representante | 13/01/2014 | 19/02/2014 |
Novabase-infraestructuras E Integracion De Sistema | Gerente | 13/01/2014 | 19/02/2014 |
Ruiz Ruiz Juan Carlos | Gerente | 13/01/2014 |
ACTOS BORME DE T E L SOCIEDAD ANONIMA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD NOVABASE INFRAESTRUCTURAS E INTEGRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS SA UTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22808 , F 204, S 8, H M 408272, I/A 4 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22808 , F 204, S 8, H M 408272, I/A 4 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22808 , F 204, S 8, H M 408272, I/A 4 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
- NOMBRAMIENTO DE D.JOAO PAULO AMARAL DE CASTRO RAMOS Y D.JUAN ZACARIAS DE LA HERA FREITAG COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA POR LA 3. MADRID, 14 ENERO 2014
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22808 , F 202, S 8, H M 408272, I/A 3 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
- Otras modificaciones estatutarias: APROBACION DE NUEVOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22808 , F 202, S 8, H M 408272, I/A 3 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22808 , F 202, S 8, H M 408272, I/A 3 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22808 , F 202, S 8, H M 408272, I/A 3 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28