T C AUDITORES IV SLP - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social T C AUDITORES IV SLP
CIF B96123740
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
VINCULACIONES DE T C AUDITORES IV SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE T C AUDITORES IV SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corell Raga Isabel | Socio | 16/03/2009 | 10/09/2010 |
Giner Navarro Jose Antonio | Soc.Prof. | 16/03/2009 | 10/09/2010 |
Giner Navarro Jose Antonio | Administrador Unico | 10/09/2010 | |
Giner Navarro Jose Antonio | Liquidador Unico | 10/09/2010 | 10/09/2010 |
ACTOS BORME DE T C AUDITORES IV SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4385, L 1697, F 86, S 8, H V 23392, I/A 5 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-182-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4385, L 1697, F 86, S 8, H V 23392, I/A 5 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-182-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4385, L 1697, F 86, S 8, H V 23392, I/A 5 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-182-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4385, L 1697, F 86, S 8, H V 23392, I/A 5 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-182-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4385, L 1697, F 86, S 8, H V 23392, I/A 5 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-182-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-174-46
- El ejercicio de la actividad profesional de Censores Jurados de Cuentas/Auditoría de Cuentas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4385, L 1697, F 87, S 8, H V 23392, I/A 4 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-46
- Adaptada a la ley 2/2007 de sociedades profesionales la sociedad T C AUDITORES IV SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL con fecha 03/12/2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4385, L 1697, F 87, S 8, H V 23392, I/A 4 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4385, L 1697, F 87, S 8, H V 23392, I/A 4 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-46