T A J SUCIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ferrer I Guardia, 2
Código Postal 08224
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social T A J SUCIAS SL
CIF B63159826
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE T A J SUCIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE T A J SUCIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sucias Gonzalez Alberto | Administrador Solidario | 02/10/2017 | 17/10/2022 |
Sucias Gonzalez Alberto | Liquidador | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
Sucias Gonzalez Antonio | Administrador Solidario | 02/10/2017 | 17/10/2022 |
Sucias Gonzalez Antonio | Liquidador | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
Molina Navas Begoña | Apoderado | 02/10/2017 | |
Sucias Gonzalez Alberto | Administrador Mancomunado | 02/10/2017 | |
Sucias Gonzalez Antonio | Administrador Mancomunado | 02/10/2017 | |
Sucias Gonzalez Javier | Administrador Mancomunado | 02/10/2017 |
ACTOS BORME DE T A J SUCIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36022 , F 212, S 8, H B 274459, I/A 5 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36022 , F 212, S 8, H B 274459, I/A 5 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36022 , F 212, S 8, H B 274459, I/A 5 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36022 , F 212, S 8, H B 274459, I/A 4 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
- CL FERRER I GUARDIA Num.2 P.2 PTA.4 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36022 , F 211, S 8, H B 274459, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36022 , F 211, S 8, H B 274459, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36022 , F 211, S 8, H B 274459, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36022 , F 211, S 8, H B 274459, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08