SYSTEL LEVANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ FINCA EL PILAR 1 - NAVE 4
Código Postal 03690
Municipio San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social SYSTEL LEVANTE SL
CIF B73174799
Capital Social 3006.03 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Página Web www.sysmanlevante.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SYSTEL LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SYSTEL LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrillo Serrano Antonio | Consejero Delegado | 05/02/2021 | |
Carrillo Serrano Antonio | Secretario | 05/02/2021 | |
Carrillo Serrano Antonio | Liquidador | 05/02/2021 | 05/02/2021 |
Carrillo Serrano Antonio | Consejero | 05/02/2021 | |
Domenech Ferrandiz Jose Ramon | Consejero | 05/02/2021 | |
Domenech Ferrandiz Jose Ramon | Apoderado | 05/02/2021 | |
Duran Gutierrez Antonio | Apoderado | 05/02/2021 | |
Gomez Vergara Juan Miguel | Consejero | 05/02/2021 | |
Gomez Vergara Juan Miguel | Presidente | 04/11/2015 | 05/02/2021 |
Juan Miguel Gomez Vergara | Vicepresidente | 27/10/2011 | 05/02/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SYSTEL LEVANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 30, S 8, H A 127625, I/A 6 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 30, S 8, H A 127625, I/A 6 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 30, S 8, H A 127625, I/A 6 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 30, S 8, H A 127625, I/A 6 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-03
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 30, S 8, H A 127625, I/A 6 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-03
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 30, S 8, H A 127625, I/A 5 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-03
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 30, S 8, H A 127625, I/A 5 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-03
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 30, S 8, H A 127625, I/A 4 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-03
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 30, S 8, H A 127625, I/A 3 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-03
- Servicio de Asistencia Técnica y Mantenimiento de Equipos Informáticos, Desarrollo de Aplicaciones, compraventa de Equipos Informáticos y Programas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 28, S 8, H A 127625, I/A 2 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-03