SYNERGY COMMODITIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 177
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SYNERGY COMMODITIES SL
CIF B67343210
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 17/12/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SYNERGY COMMODITIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SYNERGY COMMODITIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Badia Gimenez Alberto | Apoderado Solidario | 21/01/2019 | 29/12/2021 |
Gatell Gomez David | Apoderado Solidario | 21/01/2019 | 29/12/2021 |
Gulnas Arutiunian | Administrador Unico | 09/01/2019 | 29/12/2021 |
Llorens Magdalena Antonio | Liquidador | 29/12/2021 | 29/12/2021 |
ACTOS BORME DE SYNERGY COMMODITIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46702 , F 159, S 8, H B 528199, I/A 3 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46702 , F 159, S 8, H B 528199, I/A 3 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46702 , F 159, S 8, H B 528199, I/A 3 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46702 , F 159, S 8, H B 528199, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO GULNAS ARUTIUNIAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46702 , F 158, S 8, H B 528199, I/A 1 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46702 , F 158, S 8, H B 528199, I/A 1 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
Dirección:AV DIAGONAL NUM.177 P.5 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:17/12/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EL COMERCIO AL POR MAYOR DE CEREALES, TABACO EN RAMA, SIMIENTES Y ALIMENTOS PARA ANIMALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46702 , F 158, S 8, H B 528199, I/A 1 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08