SYNERGIA LABORATORIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Llano, 61
Código Postal 33209
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social SYNERGIA LABORATORIO SL
CIF B67641894
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 15/10/2021
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mendez Garcia Isaac
VINCULACIONES DE SYNERGIA LABORATORIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SYNERGIA LABORATORIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mendez Garcia Isaac | Socio Unico | 08/06/2022 | 21/11/2023 |
Mendez Garcia Isaac | Administrador Unico | 08/06/2022 | 21/11/2023 |
Mendez Garcia Isaac | Liquidador | 21/11/2023 | 21/11/2023 |
Serrano Teruel Serrano Teruel Maria Elena | Administrador Solidario | 25/10/2021 | 21/11/2023 |
Gonzalez Paredes Carlos Andres | Administrador Solidario | 25/10/2021 | 08/06/2022 |
Serrano Teruel Maria Elena | Administrador Solidario | 08/06/2022 |
ACTOS BORME DE SYNERGIA LABORATORIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4468 , F 105, S 8, H AS 58138, I/A 4 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4468 , F 105, S 8, H AS 58138, I/A 4 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4468 , F 105, S 8, H AS 58138, I/A 4 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4468 , F 105, S 8, H AS 58138, I/A 4 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4468 , F 105, S 8, H AS 58138, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4468 , F 105, S 8, H AS 58138, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4468 , F 105, S 8, H AS 58138, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4468 , F 104, S 8, H AS 58138, I/A 2 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4468 , F 103, S 8, H AS 58138, I/A 1 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-33
Dirección:AVDA DEL LLANO 61 BAJO (GIJON)
Comienzo de operaciones:15/10/21
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:CNAE: 8623. En aquellas actividades que tuvieran carácter profesional la sociedad actuará como intermediaria. Objeto: Actividades odontológicas. Fabricación de aparatos de prótesis y ortopedia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4468 , F 103, S 8, H AS 58138, I/A 1 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-33