SYMLABS ESPAÑA SOFTWARE Y SISTEMAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zeus, 53
Código Postal 28850
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Razón Social SYMLABS ESPAÑA SOFTWARE Y SISTEMAS SL
CIF B83607853
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 24/07/2003
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SYMLABS ESPAÑA SOFTWARE Y SISTEMAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SYMLABS ESPAÑA SOFTWARE Y SISTEMAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Creed Shirley | Consejero | 08/06/2015 | 18/11/2015 |
Creed Shirley | Miem.Com.Liq | 18/11/2015 | 18/11/2015 |
Lyne Aiden | Consejero | 08/06/2015 | 18/11/2015 |
Lyne Aiden | Miem.Com.Liq | 18/11/2015 | 18/11/2015 |
Navarro Cano Antonio | Presidente | 04/11/2013 | 18/11/2015 |
Navarro Cano Antonio | Consejero | 14/11/2011 | 18/11/2015 |
Navarro Cano Antonio | Pres.Com.Liq | 18/11/2015 | 18/11/2015 |
Navarro Cano Antonio | Miem.Com.Liq | 18/11/2015 | 18/11/2015 |
Rossy Gabriel | Secretario No Consejero | 14/11/2011 | 18/11/2015 |
Rossy Ramirez Gabriel | Apoderado | 04/11/2013 | 18/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SYMLABS ESPAÑA SOFTWARE Y SISTEMAS SL
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19136 , F 7, S 8, H M 334868, I/A 10 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19136 , F 7, S 8, H M 334868, I/A 10 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
Miem.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19136 , F 7, S 8, H M 334868, I/A 10 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19136 , F 7, S 8, H M 334868, I/A 10 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19136 , F 7, S 8, H M 334868, I/A 9 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19136 , F 7, S 8, H M 334868, I/A 9 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Apoderado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19136 , F 6, S 8, H M 334868, I/A 8 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19136 , F 6, S 8, H M 334868, I/A 8 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19136 , F 6, S 8, H M 334868, I/A 7 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19136 , F 5, S 8, H M 334868, I/A 6 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-28