SYLVAN RIDGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juan Gomez "juanito", 21
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social SYLVAN RIDGE SL
CIF B92419332
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 28/03/2003
Órgano Administración Administrador único
Propietario Chadwick Jean Elizabeth
VINCULACIONES DE SYLVAN RIDGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SYLVAN RIDGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chadwick Jean Elizabeth | Administrador Unico | 20/06/2012 | 22/06/2018 |
Chadwick Jean Elizabeth | Socio Unico | 15/04/2013 | 22/06/2018 |
Chadwick Jean Elizabeth | Socio único | 22/06/2018 | |
Chadwick Jean Elizabeth | Liquidador | 22/06/2018 | 22/06/2018 |
Chadwick Frederick Thomas | Administrador Unico | 20/06/2012 |
ACTOS BORME DE SYLVAN RIDGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243, L 2156, F 195, S 8, H MA 61507,1 , I/ 4 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243, L 2156, F 195, S 8, H MA 61507,1 , I/ 4 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243, L 2156, F 195, S 8, H MA 61507,1 , I/ 4 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243, L 2156, F 195, S 8, H MA 61507,1 , I/ 4 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243, L 2156, F 195, S 8, H MA 61507,1 , I/ 3 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-29
- AVDA JUAN GOMEZ JUANITO 21 - OFICINA 303 (FUENGIROLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243, L 2156, F 195, S 8, H MA 61507,1 , I/ 2 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243, L 2156, F 195, S 8, H MA 61507,1 , I/ 2 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243, L 2156, F 195, S 8, H MA 61507,1 , I/ 2 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-146-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-29