SYLICA MAMPARAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social RONDA NARCISO MONTURIOL 5 2 - PARQUE TECNOLOGICO P
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social SYLICA MAMPARAS SL
CIF B98807001
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 19/02/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario SPAZIA GLASS SL
VINCULACIONES DE SYLICA MAMPARAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SYLICA MAMPARAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moran Valero Juan-jose | Administrador Solidario | 28/09/2017 | 01/02/2019 |
Soriano Mocholi Jose Miguel | Administrador Solidario | 28/09/2017 | 01/02/2019 |
SPAZIA GLASS SL | Socio Unico | 10/12/2018 | 01/02/2019 |
Fortuño Pardo Jose Pascual | Socio Unico | 01/03/2016 | 10/12/2018 |
Fortuño Pardo Jose Pascual | Administrador Unico | 01/03/2016 | 28/09/2017 |
ACTOS BORME DE SYLICA MAMPARAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 83, S 8, H V 169601, I/Acierr (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 83, S 8, H V 169601, I/Acierr (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 83, S 8, H V 169601, I/A 3 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 83, S 8, H V 169601,169601, I/ 2 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 83, S 8, H V 169601,169601, I/ 2 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 83, S 8, H V 169601,169601, I/ 2 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 82, S 8, H V 169601,169601, I/ 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 82, S 8, H V 169601,169601, I/ 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-46
Dirección:RONDA NARCISO MONTURIOL 5 2 - PARQUE TECNOLOGICO P (PATERNA)
Comienzo de operaciones:19/02/16
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:La distribución, comercialización, importación, exportación, venta al por mayor y al por menor, fabricación e instalación de estructuras y sistemas compuestos de materiales metálicos, plásticos y vidrio para cierres, techos y divisorias, mamparas de baño, herrajes y artículos de ferretería para acri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10089, L 7371, F 82, S 8, H V 169601,169601, I/ 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-46