SWINKELS FAMILY BREWERS IBERICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Valencia, 29
Código Postal 08015
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SWINKELS FAMILY BREWERS IBERICA SA
CIF A28913614
Capital Social 1884685.1 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Página Web www.bavaria.nl
Nombres Anteriores
- BAVARIA IBERICA SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SWINKELS FAMILY BREWERS IBERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SWINKELS FAMILY BREWERS IBERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alexandra Maria Vanessa Schatorie | Apoderado Solidario | 14/08/2013 | 19/04/2021 |
Arnoud Van Schaik | Apoderado Solidario | 15/05/2019 | 19/04/2021 |
Constantijn Arnoud Sophie Swinkels | Liquidador | 15/12/2020 | 19/04/2021 |
Cornelis Gerardus Wammes | Apoderado Solidario | 12/09/2018 | 19/04/2021 |
Cuadrench More Joan | Apoderado Solidario | 15/05/2019 | 19/04/2021 |
Gimenez Binder Sergio | Apoderado Solidario | 16/11/2020 | 19/04/2021 |
Hedywihelmina Verhulst | Apoderado Solidario | 12/09/2018 | 19/04/2021 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 14/12/2011 | 19/04/2021 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 04/02/2009 | 19/04/2021 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 15/10/2014 | 19/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SWINKELS FAMILY BREWERS IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46879 , F 43, S 8, H B 102517, I/A 56 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46879 , F 43, S 8, H B 102517, I/A 56 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46879 , F 43, S 8, H B 102517, I/A 55 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46879 , F 43, S 8, H B 102517, I/A 55 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46879 , F 43, S 8, H B 102517, I/A 55 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46879 , F 42, S 8, H B 102517, I/A 54 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-08
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO PASANDO A DENOMINARSE "SWINKELS FAMILY BREWERS N.V."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46879 , F 42, S 8, H B 102517, I/A 53 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46879 , F 42, S 8, H B 102517, I/A 53 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-08
- CL DE VALENCIA Num.29 P.EN PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46879 , F 42, S 8, H B 102517, I/A 52 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-08
Capital Anterior: | 3.140.862,06 | Euros |
Disminución de capital | 1.256.176,96 | Euros |
Capital Actual: | 1.884.685,10 | Euros |
Porcentaje: | 39,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46879 , F 41, S 8, H B 102517, I/A 51 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08