SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET SL - EXTINGUIDA
Dirección social PQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO AGROALIMENTARIO DE L
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET SL
CIF B25641002
Capital Social 253020.6 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 07/06/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabezudo Fernandez De La Vega Diego Ramon | Administrador Unico | 13/02/2018 | 14/09/2021 |
GIGAS HOSTING SA | Socio Unico | 13/02/2018 | 14/09/2021 |
Puertas Gelonch Javier | Secretario | 23/05/2012 | 14/09/2021 |
Lopez Gombau Oscar | Consejero Delegado Solidario | 23/05/2012 | 13/02/2018 |
Lopez Gombau Oscar | Consejero | 23/05/2012 | 13/02/2018 |
Lopez Gombau Oscar | Presidente | 23/05/2012 | 13/02/2018 |
Perera Badia Alvaro | Consejero Delegado Solidario | 23/05/2012 | 13/02/2018 |
Perera Badia Alvaro | Consejero | 23/05/2012 | 13/02/2018 |
Perera Badia Alvaro | Secretario | 13/02/2018 | |
Puertas Gelonch Javier | Vicepresidente | 23/05/2012 | 13/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 30, S 8, H L 21494, I/A 6 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 30, S 8, H L 21494, I/A 6 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 30, S 8, H L 21494, I/A 6 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 30, S 8, H L 21494, I/A 6 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-25
- CIERRE PROVISIONAL de la Hoja correspondiente a la Sociedad por el plazo de seis meses, de conformidad con el artículo 231 del RRM, como consecuencia de la fusión por absorción de la misma por la entidad "GIGAS HOSTING, S.A.", como Sociedad absorbente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 30, S 8, H L 21494, I/A 5 n (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-25
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 29, S 8, H L 21494, I/A 5 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-25
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 29, S 8, H L 21494, I/A 4 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-25
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 250.010,60 | Euros |
Capital Actual: | 253.020,60 | Euros |
Porcentaje: | 8.306,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 29, S 8, H L 21494, I/A 4 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 29, S 8, H L 21494, I/A 4 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-25
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 29, S 8, H L 21494, I/A 4 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-25