SVS AUXILIARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Obispo Rabadan, 32
Código Postal 35003
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social SVS AUXILIARES SL
CIF B76151943
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Servicios integrales a edificios e instalaciones
Fecha de Constitución 22/03/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lopez Redondo Jacobo
VINCULACIONES DE SVS AUXILIARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SVS AUXILIARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Redondo Jacobo | Administrador Unico | 25/08/2015 | 15/06/2022 |
Lopez Redondo Jacobo | Apoderado Mancomunado | 02/12/2014 | 22/09/2015 |
Ramirez Mendez Francisco-segundo | Apoderado Mancomunado | 02/12/2014 | 22/09/2015 |
Perez Sanchez Alicia Rosa | Administrador Unico | 05/04/2013 | 25/08/2015 |
ACTOS BORME DE SVS AUXILIARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 11, S 8, H GC 46770, I/A 7 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-35
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SVS AUXILIARES SL
Nif:B76151943
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Juez / Ponente:GUILLERMO FERNANDEZ GARCIA
Fecha de Resolución:28/04/2022
Número Procedimiento Concursal:176/22
Datos Registrales:
Tomo:
2129
Libro:
0
Folio:
11
Hoja:
8-46770
Inscripción:
7
Fecha Inscripción15/06/2022
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 11, S 8, H GC 46770, I/A 7 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-35
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SVS AUXILIARES SL
Nif:B76151943
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Juez / Ponente:GUILLERMO FERNANDEZ GARCIA
Fecha de Resolución:28/04/2022
Número Procedimiento Concursal:176/22
Datos Registrales:
Tomo:
2129
Libro:
0
Folio:
11
Hoja:
8-46770
Inscripción:
7
Fecha Inscripción15/06/2022
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 11, S 8, H GC 46770, I/A 7 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-35
- En la ejecución número 82/2021, seguido en el Juzgado de lo Social nº 5, de Santa Cruz de Tenerife, se ha dictado Resolución Firme de fecha 2 de Julio de 2.021, por la Letrada de la Administración de Justicia de dicho Juzgado, declarando a la Sociedad en situación de Insolvencia con carácter provisional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 11, S 8, H GC 46770, I/A 6 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-35
- Servicios de mantenimiento de inmuebles e instalaciones incluyendo los de información en los accesos, custodia y comprobación del estado y funcionamiento de instalaciones...Servicios de reparaciones, reformas y en general todo tipo de contratas.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2050 , F 42, S 8, H GC 46770, I/A 5 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2050 , F 42, S 8, H GC 46770, I/A 5 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-35
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2050 , F 42, S 8, H GC 46770, I/A 4 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-35
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2050 , F 42, S 8, H GC 46770, I/A 4 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2050 , F 42, S 8, H GC 46770, I/A 3 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2050 , F 42, S 8, H GC 46770, I/A 3 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-35